Vorsitzende |
Jugendhilfeausschuss | Freie Bürger | Freie Bürger stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2015 | von 01.11.2006 bis 22.09.2015 | |
Vorsitzender |
BfB-Fraktion | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2015 | von 01.11.2006 bis 22.09.2015 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Mitglieder |
Kreistag des Landkreises Friesland | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | | von 01.11.2006 | |
Besprechung aller Fraktionsvorsitzenden | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2008 | 31.10.2011 | von 05.11.2008 bis 31.10.2011 | |
Ausschuss Jobcenter Friesland | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 22.09.2015 | von 01.11.2011 bis 22.09.2015 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.09.2010 | 22.09.2015 | von 22.09.2010 bis 22.09.2015 | |
Ausschuss für Bauen, Feuerschutz u. Mobilität | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.03.2011 | 22.09.2015 | von 21.03.2011 bis 22.09.2015 | |
stellv. Mitglieder |
Kreisausschuss des Landkreises Friesland | Freie Bürger | Freie Bürger stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 02.11.2011 | 22.09.2015 | von 02.11.2011 bis 22.09.2015 | |
Ausschuss für Bauen, Feuerschutz und Straßenverkehr | Freie Bürger | Freie Bürger stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 22.09.2010 | 21.03.2011 | von 22.09.2010 bis 21.03.2011 | |
beratende Mitglieder (GM) |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen | Freie Bürger | Freie Bürger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2010 | von 01.11.2006 bis 22.09.2010 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen | Freie Bürger | Freie Bürger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2016 | 18.12.2017 | von 01.11.2016 bis 18.12.2017 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen | Freie Bürger | Freie Bürger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.12.2019 | 31.10.2021 | von 18.12.2019 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Umwelt, Abfall und Landwirtschaft | Freie Bürger | Freie Bürger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | seit 22.09.2015 GM nach § 71 Abs. 4 Satz 3 NKomVG | seit 22.09.2015 GM nach § 71 Abs. 4 Satz 3 NKomVG |
Ausschuss für Umwelt, Abfall und Landwirtschaft | Freie Bürger | Freie Bürger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.12.2017 | 18.12.2019 | von 18.12.2017 bis 18.12.2019 | |
Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung | Freie Bürger | Freie Bürger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
stellv. beratende Mitglieder (GM) |
Kreisausschuss des Landkreises Friesland | Freie Bürger | Freie Bürger stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Betriebsausschuss Grundstückseigenbetrieb NWK | Freie Bürger | Freie Bürger stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2015 | von 01.11.2006 bis 22.09.2015 | |
Ausschuss für Umwelt, Abfall und Landwirtschaft | Freie Bürger | Freie Bürger stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur | Freie Bürger | Freie Bürger stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2015 | von 01.11.2006 bis 22.09.2015 | |
Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales | Freie Bürger | Freie Bürger stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2015 | von 01.11.2006 bis 22.09.2015 | |
Ausschuss für Bauen, Feuerschutz und Straßenverkehr | Freie Bürger | Freie Bürger stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2010 | von 01.11.2006 bis 22.09.2010 | |